Matematică
Cont şters
2018-01-28 21:29:12
Calculeaza prodususele folosind tehnici de calcul rapid ,dupa model. 67×99=67×(100-1)=67×1=6700-67=6633 a.76×99=.......................... b.83×99=.......................... c.315×99=......................... d.287×99=........................ Ajutatima va rog frumos
Răspunsuri la întrebare
FantaS
2018-01-29 01:39:54

a)76x99=76x(100-1)=76x100-76x1=7600-76=7524 b)83x99=83x(100-1)=83x100-83x1=8300-83=8217 =c)315x99=315x(100-1)=315x100-315x1=31500-315=31185 d)287x99=287x(100-1)=287x100-287x1=28700-287=28413

mashap
2018-01-29 01:41:09

76x99=76x(100-1)=7600-76=7524 83x99=83x(100-1)=8300-83=8217 315x99=315x(100-1)=31500-315=31185 287x99=287x(100-1)=28700-287=28413

Adăugați un răspuns